KRS 0000154179
NIP8792344899
REGON87165438800000
NazwaEUROTHERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
Krótka nazwaEUROTHERM POLSKA .
Data rejestracji 04 mar 2003 (22 lata temu) 04 mar 2003
Data usunięcia 25 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAWIŁA, 56, KRAKÓW, 30-390, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5248 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYEUROTHERM GMBH NIEMCY
Wspólnik
2003-03-04
2004-12-28
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47500,00ZŁ
ANDRZEJ JACEK CELARY
Wspólnik
2004-12-28
2009-09-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,-ZŁ.
ANDRZEJ JACEK CELARY
Likwidator
2009-01-29
2009-09-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
MANUEL PANDO JURADO
PREZES ZARZĄDU
2003-03-04
2004-12-28
MICHAŁ JULIUSZ GROCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-04
2004-12-28
MICHAŁ JULIUSZ GROCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-12-28
2006-09-21
ANDRZEJ JACEK CELARY
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-28
2006-09-21
ANDRZEJ JACEK CELARY
PREZES SPÓŁKI
2006-09-21
2009-01-29
2003-03-04
2009-01-29
EUROTHERM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-04
2006-09-21
WAPIENNA, 10, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie