KRS 0000098898
NIP6762199983
REGON35635551700000
NazwaMAIL SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAIL SUPPORT
Data rejestracji 26 mar 2002 (22 lata temu) 26 mar 2002
Data usunięcia 20 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAWIŁA, 56, KRAKÓW, 30-390, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHWspólnik
2002-03-26
2009-07-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
35149942400000
KRZYSZTOF KUBASIAK
Likwidator
2005-10-19
2009-07-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ PRZED SĄDAMI ORAZ INNYMI ORGANAMI
MACIEJ BARTŁOMIEJ KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-26
2004-09-29
KRZYSZTOF KUBASIAK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-29
2005-10-19
2002-03-26
2005-10-19
MAIL SUPPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-03-26
2002-12-10
ŚLIWKOWA, 1, KRAKÓW, 31-982, KRAKÓW, POLSKA
2002-12-10
2006-10-30
AL. POKOJU, 3, KRAKÓW, 31 - 548, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie