KRS 0000024651
REGON35629365000000
NazwaGHP EUROKOPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGHP EUROKOPERTY
Data rejestracji 03 lip 2001 (23 lata temu) 03 lip 2001
Data usunięcia 01 lut 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAWIŁA, 56, KRAKÓW, 30-390, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2123Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5247Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAROBERT STAHL
Wspólnik
2001-07-03
2002-08-30
20 UDZIAŁÓW PO 500 PLN KAŻDY ŁĄCZNIE 10000- PLN
GHP PFLUGER KUVERT GMBH
Wspólnik
2001-07-03
2004-10-15
200 UDZIAŁÓW PO 1000 PLN KAŻDY, CZYLI W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200000 PLN
Wspólnik
2004-10-15
2005-02-01
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200000 ZŁ.
35149942400000
DOMINIK MARIA GRABOWSKI
Prokurent
2002-03-28
2002-09-11
ODDZIELNA
JOANNA BIERNAT OBARA
Prokurent
2002-12-02
2005-02-01
JEDNOOSOBOWA
KRZYSZTOF KUBASIAK
Prokurent
2003-09-24
2004-02-09
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ERWIN LOBEL
PREZES ZARZĄDU
2001-07-03
2005-02-01
ROBERT STAHL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-03
2002-04-26
DOMINIK MARIA GRABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-11
2003-07-24
KRZYSZTOF KUBASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-09
2005-02-01
2001-07-03
2004-12-09
ŚLIWKOWA, 1, KRAKÓW, 31-982, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie