KRS 0000152658
NIP5970002798
REGON21020400700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ZNMR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ZNMR"
Data rejestracji 24 lut 2003 (22 lata temu) 24 lut 2003
Data usunięcia 19 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STRZELECKA, 40, MYŚLIBÓRZ, 74-300, MYŚLIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5970002798
data rejestracji 01 sty 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIBOGDAN STANISŁAW MAZUR
Wspólnik
2003-02-24
2021-05-19
23 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.800,00 ZŁ.
MIROSŁAW LESZEK SKURA
Wspólnik
2003-02-24
2021-05-19
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ.
ROMAN MATIJUK
Wspólnik
2007-04-26
2021-05-19
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ.
STANISŁAW MATYJASZEK
Wspólnik
2007-04-26
2021-05-19
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.600,00 ZŁ.
WIESŁAW WIĘCEK
Wspólnik
2007-04-26
2021-05-19
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.600,00 ZŁ.
RYSZARD JAN WILMIŃSKI
Likwidator
2013-03-01
2016-06-06
ROMAN MATIJUK
Likwidator
2016-06-06
2021-05-19
BOGDAN MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2004-08-24
WIESŁAW POWIERZA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2021-05-19
WALDEMAR DANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2006-04-25
JAN MATIJUK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-24
2006-04-25
JAN JUCHNIK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-25
2006-11-22
BOGDAN MAZUR
Członek Organu Nadzoru
2006-04-25
2021-05-19
STANISŁAW MATYJASZEK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-22
2011-05-30
ROMAN MATIJUK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-30
2012-06-26
STANISŁAW MATYJASZEK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2021-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
MIROSŁAW SKURA
PREZES ZARZĄDU
2003-02-24
2013-03-01
2003-02-24
2013-03-01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ZNMR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie