KRS 0000132223
NIP5980008360
REGON21020689700000
Nazwa"DREWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDREWNO
Data rejestracji 02 paź 2002 (22 lata temu) 02 paź 2002
Data usunięcia 10 mar 2023 10 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKWIERZYŃSKA, 46, KRZESZYCE, 66 - 435, KRZESZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5980008360
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4673 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO"DREWNO AG" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-10-02
2023-03-10
12000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200000,00 ZŁ.
RYSZARD JAN WILMIŃSKI
Likwidator
2012-01-19
2023-03-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
KARL EGON FRIEDRICH DE BRUYN OUBOTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-02
2003-02-03
FRANCISZEK JAN BONCZKOWITZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-03
2012-01-19
2002-10-02
2012-01-19
"DREWNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie