KRS 0000078651
REGON21039682800000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
Data rejestracji 07 sty 2002 (23 lata temu) 07 sty 2002
Data usunięcia 11 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIENISTA, 2, MYŚLIBÓRZ, 74-300, MYŚLIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 78100,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHLILLA TERESA HNATEJKO
Prokurent
2005-06-28
2013-10-11
ŁĄCZNA
ZDZISŁAWA SIEMASZKO
Prokurent
2002-01-07
2005-06-28
ŁĄCZNA
MIROSŁAW LESZEK SKURA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2010-03-29
IRENA WALAS
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2007-10-08
STANISŁAW MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-07
2003-08-19
STEFAN HENRYK NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-19
2005-06-28
RYSZARD MARIAN BACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-28
2007-10-08
EDWARD BUŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-08
2013-10-11
MIECZYSŁAW RYSZARD PLUCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-08
2013-10-11
GRAŻYNA TALARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-03-29
2013-10-11
MIASTO I GMINA MYŚLIBÓRZ
Wspólnik
2002-01-07
2013-10-11
137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.350,00 ZŁ
000529769
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW SĄ UPRAWNIENI PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TADEUSZ MAĆKAŁA
PREZES ZARZĄDU
2002-01-07
2009-09-07
JAROSŁAW ŁOZA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-07
2013-10-11
2002-01-07
2013-10-11
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-07
2013-10-11
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-07
2013-10-11
CIENISTA, 2, MYŚLIBÓRZ, 74-300, MYŚLIBÓRZ, POLSKA
2002-01-07
2013-10-11
4100A - EKSPLOATACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
2002-01-07
2013-10-11
4100B - PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WODY
2002-01-07
2013-10-11
4521C - USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ I STACJI UZDATNIANIA WODY
2002-01-07
2013-10-11
6024A - USŁUGI TRANSPORTOWE
2002-01-07
2013-10-11
7020Z - USŁUGI NAJMU LOKALI
2002-01-07
2013-10-11
6312C - USŁUGI MAGAZYNOWE
2002-01-07
2013-10-11
9305Z - USŁUGI
2002-01-07
2013-10-11
5212Z - HANDEL
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie