KRS 0000152316
REGON19086606000000
Nazwa"OPTIROC GNIEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOPTIROC GNIEW
Data rejestracji 21 mar 2003 (21 lat temu) 21 mar 2003
Data usunięcia 04 mar 2005 04 mar 2005
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRASICKIEGO, 9, GNIEW, 83-140, GNIEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34648000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCHWspólnik
2003-03-21
2005-03-04
34.648 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.648.000,-
01091477800000
PIOTR DAUKSZA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-21
2005-03-04
ZBIGNIEW KALICIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-21
2005-03-04
ANDERS GORAN HANSSON
Członek Organu Nadzoru
2003-03-21
2005-03-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ PROKURENTA I CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANTON SANDSTROM
PREZES ZARZĄDU
2003-03-21
2004-10-01
JACEK PRZYBYLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-21
2005-03-04
MARCIN STANKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-21
2005-03-04
ROBERT BARTOSZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-21
2005-03-04
2003-03-21
2005-03-04
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-21
2005-03-04
"OPTIROC GNIEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-21
2005-03-04
KRASICKIEGO, 9, GNIEW, 83-140, GNIEW, POLSKA
2003-03-21
2005-03-04
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2003-03-21
2005-03-04
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2004-02-11
2005-03-04
26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie