KRS 0000166257
REGON93064044900000
Nazwa"DEITERMANN - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDEITERMANN - POLSKA
Data rejestracji 03 lip 2003 (21 lat temu) 03 lip 2003
Data usunięcia 06 mar 2007 06 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MYDLANA, 7, WROCŁAW, 51-502, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4429000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEHEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH
Wspólnik
2003-07-03
2004-02-05
6.636 (SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.318.000 ZŁ (TRZY MILIONY TRZYSTA OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2003-09-24
2006-04-06
8.850 (OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.425.000 (CZTERY MILIONY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-04-06
2007-03-06
8850 (OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 4.425.000,- (CZTERY MILIONY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01091477800000
KRZYSZTOF ANDRZEJ KOZŁOWSKI
Prokurent
2003-07-03
2004-06-30
PROKURA SAMOISTNA Z PRAWEM WYDZIERŻAWIENIA LUB USTANOWIENIA PRAWA UŻYTKOWANIA NA PRZEDSIĘBIORSTWIE ORAZ ZBYWANIA I OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ STANISŁAW JACKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-07-03
2007-03-06
KRZYSZTOF ANDRZEJ KOZŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-30
2007-03-06
SŁAWOMIR TORZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-30
2007-03-06
2003-07-03
2007-03-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-03
2007-03-06
"DEITERMANN - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-03
2007-03-06
MYDLANA, 7, WROCŁAW, 51-502, WROCŁAW, POLSKA
2003-07-03
2007-03-06
5153B - SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2003-07-03
2007-03-06
5113Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2003-07-03
2007-03-06
5248G - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2003-07-03
2007-03-06
2466Z - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2003-07-03
2007-03-06
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2003-07-03
2007-03-06
8042B - KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie