KRS 0000152293
NIP7542681431
REGON53185731800000
NazwaEURONIS CERTIFICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEURONIS CERTIFICATION
Data rejestracji 07 mar 2003 (22 lata temu) 07 mar 2003
Data usunięcia 01 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RADOSNA, 10, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MAGDALENA.GRYGIER@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 7542681431
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMAGDALENA MARIA GRYGIER
Beneficjent
MAGDALENA MARIA GRYGIER
reprezentant
Wspólnik
2003-03-07
2004-09-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000,00 ZŁ.
53162164000000
GEORG JAN CARSTENS
Wspólnik
2003-03-07
2004-09-09
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000,00 ZŁ.
FELICJA CIOK
Wspólnik
2003-03-07
2013-07-10
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ
MARIA JOLANTA WILCZYŃSKA
Wspólnik
2003-03-07
2006-02-27
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ.
URSULA CARSTENS
Wspólnik
2004-09-09
2016-06-03
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
MARIA JOLANTA WILCZYŃSKA
Wspólnik
2006-09-29
2018-09-20
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ
MAGDALENA MARIA GRYGIER
Wspólnik
2013-07-10
2020-12-01
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 14.000,00 ZŁ
ANNA BAJOR
Wspólnik
2003-03-07
2006-09-29
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000,-ZŁOTYCH
ANNA BAJOR
Prokurent
2012-04-27
2020-03-06
SAMOISTNA
MAGDALENA GRYGIER
Prokurent
2013-12-03
2014-03-24
SAMOISTNA
GEORG CARSTENS
Prokurent
2015-03-27
2020-03-06
PROKURA SAMOISTNA
HENRYK JÓZEF SKALEC
Prokurent
2003-03-07
2005-03-09
SAMOISTNA
GEORG JAN CARSTENS
Prokurent
2006-09-29
2011-04-28
SAMOISTNA
FELICJA STANISŁAWA CIOK
Prokurent
2012-04-27
2013-12-03
SAMOISTNA
MAGDALENA MARIA GRYGIER
Likwidator
2020-03-06
2020-12-01
MAGDALENA MARIA GRYGIER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO - DO KWOTY 100000,00 (STU TYSIĘCY) ZŁOTYCH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI OBEJMUJĄCYCH PRAWA I OBOWIĄZKI O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM I NIEMAJĄTKOWYM ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA JEDNORAZOWO 100000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GEORG JAN CARSTENS
PREZES ZARZĄDU
2003-03-07
2006-09-29
ANNA BAJOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-07
2006-09-29
FELICJA CIOK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-14
2006-09-29
FELICJA CIOK
PREZES
2006-09-29
2012-04-27
GEORG JAN CARSTENS
WICEPREZES
2011-04-28
2012-04-27
GEORG JAN CARSTENS
PREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2015-03-27
MAGDALENA GRYGIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-24
2015-03-27
MAGDALENA GRYGIER
PREZES ZARZĄDU
2015-03-27
2020-03-06
2003-03-07
2009-04-22
NIS-ZERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-22
2020-03-06
EURONIS CERTIFICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-07
2006-09-29
ZIELONA, 14, OPOLE, 45-554, OPOLE, POLSKA
2006-09-29
2009-06-23
TOPOLOWA, 13, BIAŁOBRZEGI, 09-470, BIAŁOBRZEGI, POLSKA
2009-06-23
2012-07-10
TOPOLOWA, 13, BIAŁOBRZEGI, 09-470, BODZANÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie