KRS 0000029157
NIP7542647894
REGON53162164000000
NazwaHMC HANSEATIC MANAGEMENT CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHMC HANSEATIC MANAGEMENT CONSULT
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Data usunięcia 23 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIERZBOWA, 2, BRZEG, 49-300, BRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWGEORG JAN CARSTENS
Wspólnik
2001-07-20
2007-05-08
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 78.000 ZŁ
ANNA BAJOR
Wspólnik
2001-07-20
2015-01-28
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 92.000,00 ZŁ
FRANK HIERSEKORN
Wspólnik
2001-07-20
2003-01-24
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.000,- ZŁ
BIRGIT MARQUARDT
Wspólnik
2001-07-20
2003-01-24
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.000,- ZŁ
HENRYK JÓZEF SKALEC
Wspólnik
2003-01-24
2005-02-28
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000,00 ZŁ.
FELICJA CIOK
Wspólnik
2004-04-05
2004-10-05
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 ZŁ.
MAŁGORZATA TERESA TUL
Wspólnik
2007-05-08
2015-01-28
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.000,00 ZŁ
BOŻENA MARIOLA ORZECHOWSKA
Wspólnik
2014-09-18
2018-04-23
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.000,00 ZŁ
WIOLETA DOMINIKA ORZECHOWSKA
Wspólnik
2014-09-18
2018-04-23
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ
RAFAŁ JAROSŁAW ORZECHOWSKI
Wspólnik
2014-09-18
2018-04-23
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ
BOŻENA MARIOLA ORZECHOWSKA
Likwidator
2017-08-10
2018-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ANNA BAJOR
WICEPREZES SPÓŁKI
2001-07-20
2007-05-08
ANNA BAJOR
PREZES
2007-05-08
2014-09-18
GEORG JAN CARSTENS
PREZES SPÓŁKI
2001-07-20
2007-05-08
MAŁGORZATA TERESA TUL
WICEPREZES
2007-06-06
2014-09-18
BOŻENA ORZECHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-18
2017-08-10
WIOLETA DOMINIKA ORZECHOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-18
2017-08-10
2001-07-20
2017-08-10
HMC HANSEATIC MANAGEMENT CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-20
2014-09-18
ZIELONA, 14, OPOLE, 45-554, OPOLE 8, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie