KRS 0000505502
NIP5732849140
REGON24353236100000
NazwaEURONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEURONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaEURONIS GMBH& CO. KG
Data rejestracji 11 kwi 2014 (10 lat temu) 11 kwi 2014
Data usunięcia 25 mar 2020 25 mar 2020
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres MAZOWIECKA, 111/113, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego TANNENWEG, 30 A, GEESTHACHT, 21502, GEESTHACHT, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5732849140
data rejestracji 17 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 kwi 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGEORG CARSTENS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-04-11
2018-10-11
IWONA DAGMARA KOLENDA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-04-11
2020-03-25
IWONA DAGMARA KOLENDA
Likwidator
2018-10-11
2020-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA) KAŻDY WSPÓLNIK Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CYWILNĄ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE B) WŁAŚCICIELE, UDZIAŁOWCY Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CYWILNĄ, PREZESI, ZARZĄD, UPOWAŻNIENI DO REPREZENTACJI I SZCZEGÓLNE UPOWAŻNIENIA DO REPREZENTACJI WSPÓLNICY Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CYWILNĄ POSIADAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI LUB REPREZENTACJI OSÓB TRZECICH EURONIS VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, GEESTHACHT (SĄD REJONOWY DLA MIASTA LÜBECK, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY NUMER HRB 8885 HL)
GEORG CARSTENS
KOMANDYTARIUSZ
2014-04-11
2020-03-25
IWONA DAGMARA KOLENDA
KOMANDYTARIUSZ
2014-04-11
2020-03-25
ANNA BAJOR
KOMANDYTARIUSZ
2014-04-11
2020-03-25
EURONIS VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH
KOMPLEMENTARIUSZ
2014-04-11
2020-03-25
2014-04-11
2018-10-11
EURONIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie