KRS 0000151225
NIP6260003872
REGON27219739700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "BYTOM" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE "BYTOM"
Data rejestracji 24 lut 2003 (22 lata temu) 24 lut 2003
Data usunięcia 07 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 8, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 511658,92 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 511658,92 PLN
Wartość nominalna akcji1,88 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji272159
Dane podatkowe
NIP 6260003872
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
67175000120000000040887695
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
26156010492103049128600001
VELOB Oddział w Bytomiu
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYIWONA MARIA KOCUR
Beneficjent
IWONA MARIA KOCUR
reprezentant
BEATA BARBARA KUBIK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2005-07-25
JANUSZ ADAM KUCELMAN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2007-06-19
DANUTA KOLBUSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-24
2005-07-25
JULIANNA KUBIK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-25
2019-10-07
ELŻBIETA MARIA GERALDO
Członek Organu Nadzoru
2005-07-25
2019-10-07
HENRYK LISCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-06-19
2019-10-07
JULIANNA KUBIK
Prokurent
2003-02-24
2005-07-25
ZWYKŁA
ADAM PIOTR KOCUR
Prokurent
2015-10-07
2019-10-07
PROKURA SAMOISTNA
IWONA MARIA KOCUR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE ZARZĄD JEST CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWY
IWONA MARIA KOCUR
PREZES ZARZĄDU
2003-02-24
2019-10-07
2003-02-24
2019-08-22
MONIUSZKI, 26A, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie