KRS 0000129003
NIP6412214802
REGON27670761300000
NazwaFIRMA USŁUGOWA "HAVIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFIRMA USŁUGOWA "HAVIK"
Data rejestracji 11 wrz 2002 (22 lata temu) 11 wrz 2002
Data usunięcia 01 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 26 A, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓWIWONA KOCUR
Beneficjent
IWONA KOCUR
reprezentant
IWONA MARIA KOCUR
Wspólnik
2002-09-11
2022-02-01
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
DANUTA KOLBUSZ
Prokurent
2002-09-11
2020-04-28
SAMOISTNA
IWONA MARIA KOCUR
Likwidator
2021-05-07
2022-02-01
IWONA KOCUR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
IWONA MARIA KOCUR
PREZES ZARZĄDU
2002-09-11
2005-01-20
IWONA MARIA KOCUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-01-20
2012-10-30
IWONA MARIA KOCUR
PREZES ZARZĄDU
2012-10-30
2021-05-07
JULIANNA KUBIK
PREZES ZARZĄDU
2005-01-20
2012-10-30
2002-09-11
2021-05-07
FIRMA USŁUGOWA "HAVIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-11
2004-12-20
MONIUSZKI, 26A, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
2004-12-20
2020-04-28
WROCŁAWSKA, 57, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie