KRS 0000150181
NIP5321433047
REGON01248548800000
Nazwa"STAMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTAMART
Data rejestracji 06 lut 2003 (22 lata temu) 06 lut 2003
Data usunięcia 24 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OKRZEI, 9, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1630000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7440Z REKLAMA #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓWALEKSANDER HENRYK MARKIEWICZ
Wspólnik
2003-02-06
2009-10-15
815 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 1.630.000,00 ZŁ
DANUTA MARKIEWICZ
Wspólnik
2009-10-15
2010-11-24
273 UDZIAŁÓW PO 2.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 546.000,00 ZŁ
PAWEŁ DARIUSZ MARKIEWICZ
Wspólnik
2009-10-15
2010-11-24
271 UDZIAŁÓW PO 2.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 542.000,00 ZŁ
DANIEL ARKADIUSZ MARKIEWICZ
Wspólnik
2009-10-15
2010-11-24
271 UDZIAŁÓW PO 2.000,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 542.000,00 ZŁ
DANUTA MARKIEWICZ
Likwidator
2010-01-12
2010-11-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PAWEŁ DARIUSZ MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-06
2010-01-12
DANUTA MARKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-06
2010-01-12
2003-02-06
2010-01-12
"STAMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-06
2009-09-10
MAJOWA, 147, OTWOCK, 05-402, OTWOCK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie