KRS 0000142188
NIP7531014435
REGON53106775700000
NazwaZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MIKROMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MIKROMEX
Data rejestracji 04 gru 2002 (22 lata temu) 04 gru 2002
Data usunięcia 23 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 83, LIGOTA WIELKA, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 990000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7531014435
data rejestracji 01 lis 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0170Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ #0220Z POZYSKIWANIE DREWNA #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #0322Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCHALEKSANDER HENRYK MARKIEWICZ
Wspólnik
2002-12-04
2010-10-25
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ.
MAGDALENA MAJEWSKA
Wspólnik
2002-12-04
2003-09-15
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81000,00 ZŁ.
WERNER ALINGS
Wspólnik
2002-12-04
2005-08-18
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81000,00 ZŁ.
HUBERT EMMING
Wspólnik
2002-12-04
2005-08-18
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78000,00 ZŁ.
ANDREY STRUKOV
Wspólnik
2005-08-18
2006-02-20
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 81.000 ZŁ
HUBERT EMMING
Wspólnik
2006-02-20
2007-03-19
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000,00 ZŁOTYCH
DANUTA MARKIEWICZ
Wspólnik
2010-10-25
2014-08-28
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.000,00 ZŁ
PAWEŁ DARIUSZ MARKIEWICZ
Wspólnik
2010-10-25
2021-11-23
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 990.000,00 ZŁ
DANIEL ARKADIUSZ MARKIEWICZ
Wspólnik
2010-10-25
2014-08-28
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ
KONSTANTIN EREMIN
Wspólnik
2005-08-18
2006-02-20
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000 ZŁ
PAWEŁ DARIUSZ MARKIEWICZ
Likwidator
2018-03-06
2021-11-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
KAZIMIERZ MACHAJ
PREZES ZARZĄDU
2002-12-04
2009-04-15
DANUTA MARKIEWICZ
PREZES
2009-04-15
2011-03-11
ZBIGNIEW MAJKA
WICEPREZES
2009-04-15
2018-03-06
PAWEŁ DARIUSZ MARKIEWICZ
PREZES
2011-03-11
2018-03-06
2002-12-04
2018-03-06
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "MIKROMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie