KRS 0000026971
NIP8581651311
REGON81236090000000
Nazwa"MULAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMULAN
Data rejestracji 19 lip 2001 (23 lata temu) 19 lip 2001
Data usunięcia 16 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWE BRYNKI, 71-100, GRYFINO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCHALEKSANDER HENRYK MARKIEWICZ
Wspólnik
2001-07-19
2009-11-30
500 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ. ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,-ZŁ.
DANUTA MARKIEWICZ
Wspólnik
2009-11-30
2010-12-16
332 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 332.000,00 ZŁ
PAWEŁ DARIUSZ MARKIEWICZ
Wspólnik
2009-11-30
2010-12-16
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 84.000,00 ZŁ
DANIEL ARKADIUSZ MARKIEWICZ
Wspólnik
2009-11-30
2010-12-16
84 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 84.000,00 ZŁ
JÓZEF TADEUSZ SOSNOWSKI
Likwidator
2010-02-05
2010-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY. REPREZENTACJA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
ANDRZEJ STANISŁAW WIELOPOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-19
2008-07-23
ALEKSANDER HENRYK MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-07-23
2009-11-30
DANUTA MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-11-30
2010-02-05
2001-07-19
2010-02-05
"MULAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie