KRS 0000148796
NIP6181919217
REGON25101842200000
NazwaPS-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPS-SYSTEM LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 27 sty 2003 (22 lata temu) 27 sty 2003
Data usunięcia 13 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERZOWSKA, 6, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4544B SZKLENIE #4544A MALOWANIE #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9301Z SERWIS WYPOŻYCZANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ ŁĄCZNIE Z WYPOŻYCZANIEM I PIELĘGNACJĄ INNYCH SYSTEMÓW TEKSTYLNYCH JAK BIELIZNY GŁADKIEJ, ROLEK RĘCZNIKOWYCH,WYCIERACZEK,ŚCIEREK I.T.P. #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAWMARIA BARBARA RYŻYŃSKA
Wspólnik
2003-01-27
2010-09-13
2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400.000,00 ZŁ
LECH MATUSZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-27
2006-02-15
ANDRZEJ STRZELEC
Członek Organu Nadzoru
2003-01-27
2006-02-15
ANNA STRZELEC
Członek Organu Nadzoru
2003-01-27
2006-02-15
GRAŻYNA MITUTA-GOPLAREK
Powiernik
2009-06-12
2010-09-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM
MARIA BARBARA RYŻYŃSKA
PREZES SPÓŁKI
2003-01-27
2003-12-01
MARIA BARBARA RYŻYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-01
2010-09-13
MACIEJ GRZEGORZ RYŻYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-27
2003-09-01
MACIEJ GRZEGORZ RYŻYŃSKI
WICEPREZES
2003-09-01
2003-12-01
MACIEJ GRZEGORZ RYŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-01
2008-02-27
ADAM BILIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-27
2005-01-28
JANUSZ RYŻYŃSKI
CZŁONEK
2003-09-01
2008-02-27
JANUSZ RYŻYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-27
2010-09-13
KRYSTYNA KUKUŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-27
2010-09-13
AGNIESZKA VIOLETTA KLUCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-27
2010-09-13
2003-01-27
2008-02-11
PANEL SERWIS MARIA RYŻYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-11
2009-06-12
PS-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-27
2007-12-12
DOBRZECKA, 62, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie