KRS 0000381453
NIP9680960180
REGON30161424900000
Nazwa"VERONI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"VERONI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 mar 2011 (13 lat temu) 24 mar 2011
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KALINOWA, 25, NADARZYN, 05-830, NADARZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHAGNIESZKA BARBARA TRNKA-PIOTROWSKA
Wspólnik
2011-03-24
2021-04-27
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
EWELINA ANNA KAŹMIERCZAK-WLAZŁY
Wspólnik
2011-03-24
2021-04-27
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
TOMASZ PIOTR PIOTROWSKI
Likwidator
2016-01-18
2021-04-27
GRAŻYNA MITUTA-GOPLAREK
Powiernik
2014-08-26
2015-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
AGNIESZKA BARBARA TRNKA-PIOTROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-24
2016-01-18
EWELINA ANNA KAŹMIERCZAK-WLAZŁY
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-24
2016-01-18
2011-03-24
2014-08-26
"VERONI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ
2014-08-26
2015-10-29
"VERONI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2011-03-24
2016-01-18
PL. WOLNOŚCI, 1, OPATÓWEK, 62-860, OPATÓWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie