KRS 0000701906
NIP6182166760
REGON36862559700000
NazwaKASZUBSKA MANAGEMENT.SARAWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKASZUBSKA MANAGEMENT.SARAWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 paź 2017 (7 lat temu) 30 paź 2017
Data usunięcia 13 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KASZUBSKA, 6, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEMICHAŁ PAWEŁ RYŻYŃSKI
Wspólnik
2017-10-30
2021-08-13
Wspólnik
2017-10-30
2021-03-19
36850024600000
ADAM MICHAŁ RYŻYŃSKI
Wspólnik
2018-08-14
2021-08-13
MACIEJ GRZEGORZ RYŻYŃSKI
Wspólnik
2021-03-19
2021-08-13
Wspólnik
2021-03-19
2021-08-13
36850024600000
Wspólnik
2021-03-19
2021-08-13
38329788800000
Wspólnik
2018-08-14
2018-11-29
36673664800000
Wspólnik
2018-11-29
2019-07-12
36923353400000
AGNIESZKA ZOFIA RYŻYŃSKA
Wspólnik
2018-08-14
2021-08-13
MACIEJ GRZEGORZ RYŻYŃSKI
Wspólnik
2018-08-14
2019-07-12
MICHAŁ PAWEŁ RYŻYŃSKI
Beneficjent
ADAM MICHAŁ RYŻYŃSKI
reprezentant
ADAM MICHAŁ RYŻYŃSKI
Beneficjent
AGNIESZKA ZOFIA RYŻYŃSKA
Beneficjent
MICHAŁ PAWEŁ RYŻYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ADAM MICHAŁ RYŻYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
AGNIESZKA ZOFIA RYŻYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2017-10-30
2021-03-19
36850024600000
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-14
2018-11-29
36673664800000
Członek Organu Reprezentacji
2018-11-29
2019-07-12
36923353400000
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-19
2021-08-13
38329788800000
2017-10-30
2021-03-19
KASZUBSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie