KRS 0000148260
NIP6310000701
REGON00350305500000
Nazwa"FENIKS" CIEPŁE ZAPRAWY PERLITOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"FENIKS" CIEPŁE ZAPRAWY PERLITOWE
Data rejestracji 11 mar 2003 (22 lata temu) 11 mar 2003
Data usunięcia 06 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEŚNA, 48, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6310000701
data rejestracji 11 mar 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 wrz 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2364Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2365Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAJAN NOWAK
Wspólnik
2003-03-11
2008-06-30
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 45.000,00 ZŁ
HALINA KORZENIECKA
Wspólnik
2003-06-03
2008-06-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ
ANDRZEJ KLETA
Wspólnik
2008-06-30
2017-03-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00;-ZŁ
BOGUSŁAW JERZY PELAR
Wspólnik
2008-06-30
2022-09-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MICHAŁ NITKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2006-05-24
TOMASZ PROCEL
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2008-01-31
JÓZEF GRUCA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-03
2008-01-31
DOMINIKA CWIENK
Członek Organu Nadzoru
2006-05-24
2008-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
JAN NOWAK
DYREKTOR
2003-03-11
2008-06-30
ANDRZEJ KLETA
PREZES ZARZĄDU
2008-06-30
2008-12-01
BOGUSŁAW JERZY PELAR
PREZES ZARZĄDU
2008-12-01
2022-09-06
2003-03-11
2008-06-30
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MANOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-11
2008-06-30
ZAMENHOFA, 25, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie