KRS 0000172224
NIP5482184750
REGON07226952000000
NazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW "SADY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ"
Krótka nazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW "SADY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ"
Data rejestracji 11 wrz 2003 (21 lat temu) 11 wrz 2003
Data usunięcia 27 mar 2020 27 mar 2020
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres WOJSKA POLSKIEGO, 4, ZEBRZYDOWICE, 43-410, ZEBRZYDOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOGUSŁAW JERZY PELAR
Członek Organu Nadzoru
2003-09-11
2006-08-08
ZOFIA HUCULAK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-11
2006-08-08
KRZYSZTOF STUGLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-11
2006-08-08
WALDEMAR ZBIGNIEW FALKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-08
2020-03-27
WŁADYSŁAW CIENCIAŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-08
2020-03-27
MARCIN STUGLIK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-08
2020-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD ZRZESZENIA
Sposób reprezentacjiZRZESZENIE JEST REPREZENTOWANE NA ZEWNĄTRZ PRZEZ ZARZĄD SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW. OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, BĄDŹ JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.
WŁADYSŁAW CIENCIAŁA
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2003-09-11
2006-08-08
BOGUSŁAW JÓZEF DUDEK
SKARBNIK
2003-09-11
2020-03-27
MAREK TADEUSZ DOBIJA
SEKRETARZ
2003-09-11
2020-03-27
ZBIGNIEW JAN SKUCHA-CIENCIAŁA
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2006-08-08
2020-03-27
2003-09-11
2020-03-27
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
2003-09-11
2020-03-27
ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW "SADY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ"
2003-09-11
2020-03-27
WOJSKA POLSKIEGO, 4, ZEBRZYDOWICE, 43-410, ZEBRZYDOWICE, POLSKA
2003-09-11
2020-03-27
9133Z - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie