KRS 0000163094
REGON27311769600000
NazwaKADET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKADET
Data rejestracji 29 maj 2003 (21 lat temu) 29 maj 2003
Data usunięcia 09 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEŚNA, 48, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1639800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2430Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #2623Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH #2626Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW I WYROBÓW CERAMICZNYCH OGNIOTRWAŁYCH #2664Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANDRZEJ KLETA
Wspólnik
2003-05-29
2005-05-11
16348 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.634.800,00ZŁ
ANDRZEJ KLETA
Wspólnik
2005-05-11
2015-01-09
16373 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.637.300,00 ZŁ
ANDRZEJ JERZY KLETA
Likwidator
2013-11-05
2015-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DWUOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM.
ANDRZEJ KLETA
PREZES ZARZĄDU
2003-05-29
2005-05-11
JAN NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-29
2010-04-23
ANDRZEJ KLETA
PREZES ZARZĄDU
2005-05-11
2013-11-05
2003-05-29
2013-11-05
KADET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie