KRS 0000144376
NIP9532462384
REGON09316059900000
NazwaOCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "KAPUŚCISKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "KAPUŚCISKA"
Data rejestracji 06 sty 2003 (22 lata temu) 06 sty 2003
Data usunięcia 23 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TORUŃSKA, 324A, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #381 ZBIERANIE ODPADÓW #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEEDYTA KSOBIAK
Likwidator
2015-11-19
2016-08-23
BARBARA MARIA KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-06
2015-07-08
ANNA STEFANIA KAZIMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-06
2007-10-09
MAŁGORZATA MARIA STAWICKA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-09
2015-07-08
PRZEMYSŁAW WOJCIECH NAWRACAŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-09
2009-08-07
OLGIERD JERZY SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-07
2015-07-08
URSZULA EWA ŻÓŁTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-06
2007-10-09
MACIEJ MAKARA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-08
2015-11-19
TOMASZ SYPNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-07-08
2015-11-19
EDYTA KSOBIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-07-08
2015-11-19
SPÓŁKA WODNA "KAPUŚCISKA" W BYDGOSZCZY
Wspólnik
2003-01-06
2015-07-08
PIĘĆDZIESIĄT (50) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY(50.000)ZŁOTYCH
091227388
Wspólnik
2015-07-08
2016-08-23
50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
34160865400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM
JERZY KARCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-06
2004-04-28
RYSZARD OSTROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-01-06
2004-04-28
KRZYSZTOF MARON
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-06
2004-04-28
ZBIGNIEW ANTONI BARTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-06
2004-04-28
STANISŁAW MAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-06
2004-04-28
TERESA MARIA SUBSTYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-06
2004-04-28
TOMASZ MIKULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-06
2004-04-28
ADAM KRZYSZTOF RASAŁA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-28
2007-10-09
JERZY MARIAN LEGUN
PREZES ZARZĄDU
2007-10-09
2015-09-23
OLGIERD JERZY SADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-23
2015-11-19
2003-01-06
2015-11-19
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "KAPUŚCISKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie