KRS 0000141814
NIP9451914020
REGON35718232600000
NazwaATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATR
Data rejestracji 02 sty 2003 (22 lata temu) 02 sty 2003
Data usunięcia 31 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZYBLIKIEWICZA, 5, KRAKÓW, 31-029, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 17400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7440Z REKLAMA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIJOLANTA AGNIESZKA BĘBENEK
Wspólnik
2003-01-02
2004-05-20
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.800,00 PLN
TERESA KARPIJ
Wspólnik
2003-01-02
2004-05-20
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 PLN
ROMAN JÓZEF KWARCIAK
Wspólnik
2003-01-02
2004-05-20
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.600,00 PLN
BOGDAN TADEUSZ RUŚNICA
Wspólnik
2004-05-20
2015-07-02
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.800 ZL
WŁADYSŁAW FUNDANICZ
Wspólnik
2004-05-20
2018-08-31
43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.600 ZL
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TERESA KARPIJ
PREZES ZARZĄDU
2003-01-02
2004-05-20
ROBERT ZAJĄC
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-01-02
2004-05-20
BOGDAN TADEUSZ RUŚNICA
PREZES ZARZĄDU
2004-05-20
2015-07-02
WŁADYSŁAW FUNDANICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-05-20
2018-08-31
2003-01-02
2003-09-01
LUBLAŃSKA, 34, KRAKÓW, 31-476, KRAKÓW, POLSKA
2003-09-01
2004-05-20
DZIELSKIEGO, 2, KRAKÓW, 31-465, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie