KRS 0000088150
REGON35710484600000
NazwaKINGA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKINGA PLUS
Data rejestracji 06 lut 2002 (23 lata temu) 06 lut 2002
Data usunięcia 06 paź 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZYBLIKIEWICZA, 5, KRAKÓW, 31-029, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5530A RESTAURACJE #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEJERZY LESZEK GÓRA
Wspólnik
2002-02-06
2017-10-06
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 PLN
BOGDAN TADEUSZ RUŚNICA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2017-10-06
WŁADYSŁAW CZESŁAW FUNDANICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2017-10-06
ANDRZEJ MARIAN MICHNO
Członek Organu Nadzoru
2002-02-06
2017-10-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU,W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY LESZEK GÓRA
PREZES
2002-02-06
2017-10-06
2002-02-06
2017-10-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-06
2017-10-06
KINGA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-06
2017-10-06
ZYBLIKIEWICZA, 5, KRAKÓW, 31-029, KRAKÓW, POLSKA
2002-02-06
2017-10-06
5139Z - NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2002-02-06
2017-10-06
5227B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-02-06
2017-10-06
5530A - RESTAURACJE
2002-02-06
2017-10-06
6321Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2002-02-06
2017-10-06
6023Z - POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY
2002-02-06
2017-10-06
1598Z - PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
2002-02-06
2017-10-06
6523Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie