KRS 0000096245
REGON19180861000000
Nazwa"KISPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKISPOL
Data rejestracji 14 mar 2002 (23 lata temu) 14 mar 2002
Data usunięcia 19 mar 2018 19 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZYBLIKIEWICZA, 5, KRAKÓW, 31-029, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #7440Z REKLAMA #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA.KRZYSZTOF ZIEMOWIT GODEK
Wspólnik
2002-03-14
2004-09-27
38 UDZIAŁY O WARTOŚCI 3800ZŁ
BOGDAN TADEUSZ RUŚNICA
Wspólnik
2004-09-27
2010-12-02
40 UDZIAŁÓW PO 625 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
KRZYSZTOF ZIEMOWIT GODEK
PREZES ZARZĄDU
2002-03-14
2004-09-27
BOGDAN TADEUSZ RUŚNICA
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
2004-09-27
2010-12-02
2002-03-14
2004-09-27
MONOPOLOWA, 11, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie