KRS 0000141385
NIP7272465277
REGON47229808600000
Nazwa"KO-INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKO-INWEST
Data rejestracji 02 gru 2002 (22 lata temu) 02 gru 2002
Data usunięcia 21 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHKONSTANTIN STEPANOV
Wspólnik
2002-12-02
2020-04-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ANTON KARASEWICZ
Wspólnik
2002-12-02
2005-01-17
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁOTYCH
JAKUB TOMASZ KOSMALA
Wspólnik
2002-12-02
2020-04-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
IZABELA MONIKA AUGUSTYNIAK
Wspólnik
2010-12-30
2020-04-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JAKUB TOMASZ KOSMALA
Prokurent
2002-12-02
2008-08-07
SAMOISTNA
WOJCIECH ROMAN GUTSCHE
Prokurent
2002-12-02
2019-07-31
SAMOISTNA
IZABELA MONIKA AUGUSTYNIAK
Prokurent
2010-12-30
2013-09-19
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KONSTANTIN STEPANOV
PREZES ZARZĄDU
2002-12-02
2013-09-19
JAKUB TOMASZ KOSMALA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-08-07
2020-04-21
ZBIGNIEW KOSMALA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-17
2019-07-31
IZABELA MONIKA AUGUSTYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-19
2020-04-21
2002-12-02
2005-01-17
"KONSTANTIN"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-17
2008-03-27
"MILKO TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-12-02
2008-03-27
ARTYLERYJSKA, 6, ŁÓDŹ, 91-072, ŁÓDŹ, POLSKA
2008-03-27
2019-11-14
1-GO MAJA, 87, ŁÓDŹ, 90-755, ŁÓDŹ, POLSKA
GKm 80/20
2022-04-30
2022-10-20
6158.46 PLN
XIII GNc 3343/16, Km 101/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk Kancelaria Komornicza nr X w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie