KRS 0000130676
NIP7250033607
REGON47081171100000
Nazwa"FLEUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFLEUR
Data rejestracji 25 wrz 2002 (22 lata temu) 25 wrz 2002
Data usunięcia 17 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ARTYLERYJSKA, 6, ŁÓDŹ, 91-072, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 620800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1542Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #2466Z PRODUKCJA TUSZÓW,FARB SZCZEGÓLNEGO ZASTOSOWANIA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJNAARDEN AGRO PRODUKTS BV Z SIEDZIBĄ W NAARDEN HOLANDIA
Wspólnik
2002-09-25
2007-11-30
4345 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 434.500 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW KOSMALA
Wspólnik
2002-09-25
2008-11-17
6022 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 602.200,00 ZŁ
LECH MICHAŁ BRYSZEWSKI
Prokurent
2002-09-25
2003-06-17
SAMOISTNA
GRZEGORZ JANUSZ GOŹDŹ
Prokurent
2002-09-25
2008-01-08
SAMOISTNA
ZBIGNIEW KOSMALA
Likwidator
2008-01-08
2008-11-17
SIMON HUYZER
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2003-06-17
BRIGITTA PETRA OVERMANS
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2003-06-17
WITOLD JAN JURKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2003-06-17
AUGUSTINUS VINCENT OVERMANS
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2007-11-30
JULITA GENOWEFA KOSMALA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-30
2008-11-17
TEUN VERKAJK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2007-11-30
WOJCIECH ROMAN GUTSCHE
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2008-11-17
LECH MICHAŁ BRYSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-30
2008-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU INDYWIDUALNIE
WITOLD JAN JURKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2005-01-17
AUGUSTINUS VINCENT OVERMANS
PREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2003-06-17
ZBIGNIEW KOSMALA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-09-25
2003-06-17
ZBIGNIEW KOSMALA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2008-01-08
LECH MICHAŁ BRYSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-17
2005-01-17
2002-09-25
2008-01-08
"FLEUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie