KRS 0000140127
REGON43122959400000
Nazwa"D.U.FOR-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaD.U.FOR-MET
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 05 paź 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MEŁGIEWSKA, 7-9, LUBLIN, 20-954, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5628800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #343 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOWspólnik
2002-11-21
2005-10-05
7.036 UDZIAŁÓW PO 800 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 5.628.800 ZŁ
43047655700000
ANDRZEJ WŁADYSŁAW CELEJEWSKI
Likwidator
2004-10-01
2005-10-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO; UST.3 § 18 REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ANDRZEJ WŁADYSŁAW CELEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2004-10-01
2002-11-21
2004-10-01
"D.U. FOR-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie