KRS 0000138595
NIP7971835314
REGON67289263000000
NazwaOGRODNICZA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGRODNICZA LOGISTYKA
Data rejestracji 08 lis 2002 (22 lata temu) 08 lis 2002
Data usunięcia 31 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOGIELNICKA, 28, GRÓJEC, 05-600, GRÓJEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7971835314
data rejestracji 24 paź 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄWspólnik
2002-11-08
2021-12-31
221 /DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA JEDEN/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110 500 /STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET/ ZŁOTYCH
00044499000000
ZBIGNIEW ANDRZEJ HERMANOWICZ
Likwidator
2019-11-07
2021-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF MICHAŁ KOŁACZ
PREZES
2002-11-08
2003-09-16
BOŻENA STANISŁAWA WÓJCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-08
2005-01-13
JACEK KAMIL JEZIERSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2003-06-16
2005-01-13
ZBIGNIEW ANDRZEJ HERMANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-01-13
2019-11-07
2002-11-08
2019-11-07
OGRODNICZA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie