KRS 0000109898
REGON67013700700000
NazwaOWOC POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOWOC POLSKI
Data rejestracji 13 maj 2002 (22 lata temu) 13 maj 2002
Data usunięcia 25 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MOGIELNICKA, 28, GRÓJEC, 05-600, GRÓJEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 346000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 346000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3460
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#5131 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #1533 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEBOLESŁAW WŁADYSŁAW PIECZYŃSKI
Likwidator
2003-05-30
2005-11-25
SŁAWOMIR KĘDZIERSKI
Likwidator
2003-05-30
2005-11-25
KRZYSZTOF PACIOREK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2005-11-25
ROMAN CYBULSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2005-11-25
JERZY BIŃKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2005-11-25
MAREK GAŁAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2005-11-25
BOGDAN BIEDRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2005-11-25
ANDRZEJ STĘPNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2005-11-25
PIOTR MODZELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2005-11-25
BARTOSZ PACIOREK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2005-11-25
RYSZARD WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-13
2005-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOLESŁAW WŁADYSŁAW PIECZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-13
2003-05-30
2002-05-13
2003-05-30
OWOC POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie