KRS 0000117885
NIP6332060231
REGON27749054100000
Nazwa"GRUPA ZAKUPOWA MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA ZAKUPOWA MAZOWSZE
Data rejestracji 27 cze 2002 (22 lata temu) 27 cze 2002
Data usunięcia 15 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOGIELNICKA, 28, GRÓJEC, 05-600, GRÓJEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH"LD HOLDING" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-06-27
2013-07-03
36 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ. KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 18.000,00 ZŁ.
276297026
ADAM JĘDRZEJCZYK
Wspólnik
2004-01-29
2009-10-08
10 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 5.000,00 ZŁ
TOMASZ DARCZUK
Wspólnik
2009-10-08
2021-09-15
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500 ZŁ
MAREK ROBERT DARCZUK
Wspólnik
2009-10-08
2021-09-15
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000 ZŁ
JACEK WALENTY GLIŃSKI
Wspólnik
2013-07-03
2021-09-15
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000 ZŁ
JAN ADAM TARASZEWSKI
Wspólnik
2013-07-03
2021-09-15
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000 ZŁ
KRZYSZTOF ADAM JAROS
Wspólnik
2013-07-03
2021-09-15
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000 ZŁ
BOGDAN FRANCISZEK GOLIK
Wspólnik
2013-07-03
2021-09-15
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000 ZŁ
TOMASZ DARCZUK
Likwidator
2013-12-11
2021-09-15
BOGDAN FRANCISZEK GOLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2007-11-16
TADEUSZ GRZEGORZ SŁAWIK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2013-07-03
JAN ADAM TARASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2005-04-25
TOMASZ DARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2007-11-16
BOGDAN FRANCISZEK GOLIK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-21
2021-09-15
MAREK ROBERT DARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-16
2021-09-15
KRZYSZTOF ADAM JAROS
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2021-09-15
ADAM WITOLD MATUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-04-25
2007-10-11
WOJCIECH KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-11
2007-11-16
JAN TARASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-16
2021-09-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄ PRAWO: A) SAMODZIELNIE PREZES W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO B) ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU C) ŁĄCZNIE CZŁOWIEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT
ADAM JĘDRZEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2007-11-16
MAREK DARCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-25
2007-11-16
TOMASZ DARCZUK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-16
2013-12-11
2002-06-27
2006-02-09
"LEWIATAN DETAL MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-09
2013-07-03
"LD MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-03
2013-12-11
"GRUPA ZAKUPOWA MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-27
2008-02-27
52, CHYNÓW, 05-650, CHYNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie