KRS 0000137649
NIP7831537901
REGON63977818200000
NazwaSUNPOINT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSUNPOINT INVEST
Data rejestracji 12 lis 2002 (22 lata temu) 12 lis 2002
Data usunięcia 24 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC BANKOWY, 2, WARSZAWA, 00-095, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831537901
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJHELMUTH FRANZ PAUL PENZ
Beneficjent
1945-06-30
HELMUTH FRANZ PAUL PENZ
reprezentant
1945-06-30
HELMUTH FRANZ PAUL PENZ
Wspólnik
2002-11-12
2004-10-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁOTYCH
1945-06-30
ANNA CETINER
Wspólnik
2002-11-12
2004-10-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12500 ZŁOTYCH
PILUAN AG
Wspólnik
2004-10-28
2024-02-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
HELMUTH FRANZ PENZ
Likwidator
2020-08-25
2024-02-24
HELMUTH FRANZ PAUL PENZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLE NAD SPÓŁKĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HELMUTH FRANZ PAUL PENZ
PREZES ZARZĄDU
2002-11-12
2020-08-25
1945-06-30
HENRIC MARTIN KRUEGER
WICEPREZES
2008-02-22
2017-11-13
2002-11-12
2004-10-28
SUNPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-28
2020-08-25
SUNPOINT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-11-12
2007-10-08
AL. JEROZOLIMSKIE, 133, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA
2007-10-08
2013-08-19
JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2013-08-19
2019-11-29
MARII KONOPNICKIEJ, 6, WARSZAWA, 00-491, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie