KRS 0000110300
NIP7831546283
REGON63984349400000
NazwaFINE FACILITIES TOILET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFINE FACILITIES TOILET MANAGEMENT
Data rejestracji 30 kwi 2002 (22 lata temu) 30 kwi 2002
Data usunięcia 24 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC BANKOWY, 2, WARSZAWA, 00-095, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831546283
data rejestracji 12 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAHELMUTH FRANZ PAUL PENZ
Beneficjent
1945-06-30
HELMUTH FRANZ PAUL PENZ
reprezentant
1945-06-30
HELMUTH FRANZ, PAUL PENZ
Wspólnik
2002-04-30
2009-12-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 PLN
PILUAN AG
Wspólnik
2009-12-23
2015-11-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
SF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT GMBH
Wspólnik
2015-11-19
2024-01-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
HELMUTH PENZ
Likwidator
2018-02-08
2024-01-24
HELMUTH FRANZ PAUL PENZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLE NAD SPÓŁKĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
NICOLAS MEISSNER
PREZES ZARZĄDU
2002-04-30
2007-11-06
HELMUTH FRANZ, PAUL PENZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-30
2007-11-06
HELMUTH FRANZ, PAUL PENZ
PREZES
2007-11-06
2018-02-08
2002-04-30
2015-11-19
"SORAT HOTELS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-19
2018-02-08
FINE FACILITIES TOILET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-30
2003-10-02
RÓŻANA, 13, POZNAŃ, 61-577, POZNAŃ, POLSKA
2003-10-02
2009-09-29
AL. JEROZOLIMSKIE, 133, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA
2009-09-29
2013-09-06
AL. JANA PAWŁA II, 15, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2013-09-06
2019-12-14
MARII KONOPNICKIEJ, 6, WARSZAWA, 00-491, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie