KRS 0000022392
NIP7831548247
REGON63090248500000
NazwaELEKTRA - PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTRA - PLUS
Data rejestracji 25 cze 2001 (23 lata temu) 25 cze 2001
Data usunięcia 30 mar 2016 30 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DZIAŁYŃSKICH, 2, POZNAŃ, 61-727, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAHELMUTH FRANZ PENZ
Wspólnik
2001-06-25
2004-12-24
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 11.875 ZŁ
KARIONA BOBOWSKA
Wspólnik
2001-06-25
2006-10-23
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.250,-ZŁOTYCH
PILUAN AG
Wspólnik
2004-12-24
2015-11-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ
MAREK BOBOWSKI
Wspólnik
2006-10-23
2015-07-20
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁOTYCH
DOMINIK MARTIN BOBOWSKI
Wspólnik
2008-02-04
2015-07-20
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6250 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-11-18
2016-03-30
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
63081007900000
BOGDAN JERZY BUDZYŃ
Prokurent
2006-06-14
2009-01-08
PROKURA SAMODZIELNA
DOMINIK MARTIN BOBOWSKI
Prokurent
2009-01-08
2015-07-20
PROKURA SAMOISTNA
BIRGIT BLEY
Prokurent
2015-07-20
2016-03-30
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK BOBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-25
2015-07-20
HELMUTH FRANZ PENZ
PREZES ZARZĄDU
2001-06-25
2016-03-30
2001-06-25
2002-06-28
RÓŻANA, 13, POZNAŃ, 61-557, POZNAŃ, POLSKA
2002-06-28
2008-02-04
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 133, WARSZAWA, 02-304, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-04
2015-07-20
WRONIECKA, 21, POZNAŃ, 61-763, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie