KRS 0000135410
NIP7532103773
REGON53167591300000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Data rejestracji 15 lis 2002 (22 lata temu) 15 lis 2002
Data usunięcia 30 mar 2021 30 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 42, OTMUCHÓW, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1169000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7532103773
data rejestracji 01 lis 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHANDRZEJ JÓZEF NAMYSŁO
Członek Organu Nadzoru
2019-02-18
2021-03-30
PAWEŁ JAN KAMPA
Członek Organu Nadzoru
2019-02-18
2021-03-30
ZBIGNIEW DENDYS
Członek Organu Nadzoru
2002-11-15
2003-01-27
ANNA ELŻBIETA ŻYREK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-15
2003-01-27
KRZYSZTOF HATALA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-15
2004-05-06
JÓZEF HARĘŻA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-27
2004-12-28
ANDRZEJ DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-28
2021-03-30
GRAŻYNA JANKOWSKA MAZGUŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-14
2014-05-13
KATARZYNA KAPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-13
2019-02-18
BARBARA RENATA ŻELAZNY
Członek Organu Nadzoru
2002-11-15
2004-05-06
GMINA OTMUCHÓW
Wspólnik
2002-11-15
2021-03-30
1.670 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.169.000,00 ZŁ
000529350
KAZIMIERZ WITOLD MENTEL
Likwidator
2018-01-24
2020-06-09
ŁUKASZ PODOLSKI
Likwidator
2020-06-09
2021-03-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT WZGLĘDNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
WOJCIECH WŁADYSŁAW ŚLEDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-11-15
2003-01-27
ZBIGNIEW KAZIMIERZ GOŹDZIK
PREZES ZARZĄDU
2003-01-27
2005-03-08
EDWARD HENRYK ZABAWA
PREZES ZARZĄDU
2005-03-08
2006-02-27
ZBIGNIEW KAZIMIERZ GOŹDZIK
PREZES ZARZĄD
2006-02-27
2006-08-11
EDWARD HENRYK ZABAWA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-11
2008-01-18
ALICJA MARIA DOROSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-11
2008-06-30
JAN MICHAŁ STĘPKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-18
2016-02-15
WOJCIECH TOMASZ OLEJNIK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-15
2018-01-24
ANNA BARBARA PYKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-10
2018-01-24
2002-11-15
2018-01-24
"PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie