KRS 0000148907
NIP7532020314
REGON53101170000000
NazwaCENTRUM USŁUG HOTELOWO-TURYSTYCZNYCH "ZAMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM USŁUG HOTELOWO-TURYSTYCZNYCH "ZAMEK"
Data rejestracji 28 sty 2003 (22 lata temu) 28 sty 2003
Data usunięcia 05 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAMKOWA, 4, OTMUCHÓW, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 561000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYGMINA OTMUCHÓW
Wspólnik
2003-01-28
2017-05-05
5.610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 561.000,00 ZŁ
000529350
MAŁGORZATA CZARNIK
Prokurent
2003-01-28
2003-07-23
SAMOISTNA
WIESŁAWA SZATANIK
Prokurent
2003-07-23
2005-06-22
SAMOISTNA
KATARZYNA MAŁGORZATA NAZAR
Prokurent
2009-01-26
2010-10-05
NIEOGRANICZONA
KRYSTYNA MAREK
Likwidator
2016-06-02
2017-05-05
ZDZISŁAW CHOLEWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2017-05-05
EUGENIUSZ KOLANKO
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2004-04-26
KRYSTYNA GÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-28
2004-04-26
KRZYSZTOF KIEŁBASA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-26
2005-02-24
KAZIMIERZ MENTEL
Członek Organu Nadzoru
2005-02-24
2007-10-31
ZYGMUNT ABRAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-31
2015-10-06
MAŁGORZATA KOELNER
Członek Organu Nadzoru
2011-07-29
2017-05-05
JANUSZ FELIKS MAĆKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-10-06
2017-05-05
DANUTA WACŁAWCZYK SAMPOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-26
2005-02-24
EUGENIUSZ KOWALUK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-24
2011-07-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
TEODOR KRUPSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-28
2005-06-22
MAŁGORZATA STANISŁAW CZARNIK
PREZES ZARZĄDU
2005-06-22
2006-09-19
WIESŁAWA DŹWIGNIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-12
2006-11-21
EUGENIUSZ MARIAN KOLANKO
PREZES ZARZĄDU
2006-09-19
2013-03-05
MAGDALENA MONIKA JANECZEK ZAWARYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-03-05
2013-09-26
KATARZYNA ANNA KLUCZKA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-26
2016-06-02
2003-01-28
2016-06-02
CENTRUM USŁUG HOTELOWO-TURYSTYCZNYCH "ZAMEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie