KRS 0000129916
NIP7321901325
REGON47240884700000
Nazwa"APORTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAPORTER
Data rejestracji 11 wrz 2002 (22 lata temu) 11 wrz 2002
Data usunięcia 08 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZAWIŃSKA, 54/58, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2922Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓWCOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWspólnik
2002-09-11
2017-05-08
10.000 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁ
01091274000000
DARIUSZ BĄKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2017-05-08
SŁAWOMIR BĄKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2008-09-11
MAREK TADEUSZ SKRZECZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2017-05-08
JACEK MIKOŁAJ ANDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-11
2017-05-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIESŁAW NAWLICKI
PREZES
2002-09-11
2017-05-08
LECH LUCJAN CHOJNACKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2004-05-21
2010-08-24
2002-09-11
2004-09-03
"ZUT-WANDALEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie