KRS 0000118283
NIP7321901331
REGON47240886000000
Nazwa"WANDALEX-FERALCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWANDALEX-FERALCO
Data rejestracji 18 cze 2002 (22 lata temu) 18 cze 2002
Data usunięcia 07 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZAWIŃSKA, 54/58, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5554000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOFRANCIS BLUMENAU
Członek Organu Nadzoru
2002-06-18
2005-04-01
MAREK SKRZECZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-04-01
2019-01-07
LAURENT DUVELLE
Członek Organu Nadzoru
2005-04-01
2014-01-07
MIROSŁAW KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-18
2005-04-01
DARIUSZ BĄKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-18
2019-01-07
OLIVIER DENTAN
Członek Organu Nadzoru
2014-01-07
2018-02-07
STEPHANE DAVEAU
Członek Organu Nadzoru
2018-01-29
2019-01-07
JEAN DOMINIQUE PERREAUX
Członek Organu Nadzoru
2002-06-18
2018-01-29
"WANDALEX" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-06-18
2018-02-07
27.770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.777.000 ZŁ
010912740
FERALCO
Wspólnik
2002-06-18
2018-02-07
27.770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.777.000 ZŁ
Wspólnik
2018-02-07
2019-01-07
55.540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 5.554.000,00 ZŁ
01091274000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W TYM WE WSZYSTKICH SPRAWACH FINANSOWYCH UPRAWNIONY JEST : W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU , W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MICHEL FRANCIS COSTES
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-30
2010-09-16
PIOTR PAWEŁ ADAMIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-02
2012-01-05
PIOTR PAWEŁ ADAMIAK
PREZES ZARZĄDU
2012-01-05
2019-01-07
MAREK JANUSZ MICHAŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-03-02
2011-10-27
MAREK SKRZECZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-18
2004-07-08
WIESŁAW NAWLICKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-08
2007-06-26
WIESŁAW NAWLICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-26
2010-09-16
PIOTR ROMUALD LIBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-20
2011-03-02
DARIUSZ BĄKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-27
2012-01-05
PIOTR GAŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-06-26
2009-03-20
2002-06-18
2019-01-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-18
2019-01-07
"WANDALEX-FERALCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-18
2019-01-07
SZCZAWIŃSKA, 54/58, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
2016-01-26
2019-01-07
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2004-07-08
2019-01-07
2811C - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
2004-07-08
2019-01-07
2840Z - KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2004-07-08
2019-01-07
2851Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2004-07-08
2019-01-07
2852Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2004-07-08
2019-01-07
5157Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2004-07-08
2019-01-07
5170B - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ NIE WYSPECJALIZOWANA - HURTOWA
2004-07-08
2019-01-07
7420A - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie