KRS 0000126425
REGON93082192600000
Nazwa"EURO-BAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"EURO-BAR" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 12 sie 2002 (22 lata temu) 12 sie 2002
Data usunięcia 16 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 18, WÓLKA OKOPSKA, 22-174, BRZEŹNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #634 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #744 REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #80 EDUKACJA #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #924 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁASŁAWOMIR TADEUSZ MACIEJEWSKI
Wspólnik
2002-08-12
2003-08-11
750 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 75.000 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
ANDRZEJ HAŁASA
Wspólnik
2002-08-12
2003-08-11
750 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 75.000 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
MIROSŁAWA GENOWEFA MACIEJEWSKA
Wspólnik
2002-08-12
2002-10-14
330 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.000 (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
MACIEJ PAWEŁ ŁUKASIUK
Wspólnik
2003-08-11
2003-11-24
900 (DZIEWIĘĆSET)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARCIN NAWERSKI
Wspólnik
2003-08-11
2003-11-24
600 (SZEŚĆSET)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ROMAN BRUZIAK
Wspólnik
2003-11-24
2017-01-16
1500 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150000 ZŁOTYCH
PIOTR WOJCIECH MROCZKOWSKI
Powiernik
2004-09-29
2017-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI, ALBO DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SŁAWOMIR TADEUSZ MACIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-12
2003-08-11
ANDRZEJ HAŁASA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-12
2002-10-14
MIROSŁAWA GENOWEFA MACIEJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-12
2002-10-14
MACIEJ PAWEŁ ŁUKASIUK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-11
2003-11-24
SEBASTIAN WILHELM CZAJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-24
2017-01-16
LESZEK LECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-24
2017-01-16
ROMAN BRUZIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-24
2016-01-26
2002-08-12
2003-11-24
KOSMA EURO - HURT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-24
2009-06-09
"EURO-BAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-12
2003-08-11
RADOSNA, 8, WROCŁAW, 53-336, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie