KRS 0000219012
REGON11025384200000
Nazwa"TEBO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTEBO
Data rejestracji 07 paź 2004 (20 lat temu) 07 paź 2004
Data usunięcia 18 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres I ARMI WOJSKA POLSKIEGO, 19, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #72 INFORMATYKA #7440Z REKLAMA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKAROL GRACJAN WOJTIUK
Wspólnik
2004-10-07
2013-02-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
JAROSŁAW PIOTR MARTYNIUK
Wspólnik
2004-10-07
2013-02-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MAREK JACEK WALCZUK
Wspólnik
2004-10-07
2013-02-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
RYSZARD STANISŁAW SZYMAŃSKI
Wspólnik
2004-10-07
2013-02-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
PIOTR WOJCIECH MROCZKOWSKI
Powiernik
2008-08-04
2010-09-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO KWOTY 50.000 ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE; DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAROL GRACJAN WOJTIUK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-07
2006-09-06
JAROSŁAW PIOTR MARTYNIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-07
2006-09-06
JAROSŁAW PIOTR MARTYNIUK
PREZES ZARZĄDU
2006-09-06
2013-02-18
MAREK JACEK WALCZUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-10-07
2013-02-18
2004-10-07
2006-04-27
SIENKIEWICZA, 30, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
2006-04-27
2007-10-15
DŁUGA, 42, WARSZAWA, 00-238, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie