KRS 0000066086
REGON93031875900000
Nazwa"VIRGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVIRGO
Data rejestracji 29 lis 2001 (23 lata temu) 29 lis 2001
Data usunięcia 17 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, ŁÓDŹ, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6322C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6323 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOMAŁGORZATA MARIA GAWAŁKO
Wspólnik
2001-11-29
2002-10-17
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JACEK GAWAŁKO
Wspólnik
2001-11-29
2002-10-17
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARCIN NAWERSKI
Wspólnik
2002-10-17
2018-05-17
80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW CO STANOWI 40.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MAGDALENA KOCZAPSKA
Prokurent
2001-11-29
2002-10-17
PROKURA ŁĄCZNA
ADAM JÓZEF NOWAK
Prokurent
2001-11-29
2002-10-17
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
JACEK GAWAŁKO
PREZES ZARZĄDU
2001-11-29
2002-10-17
MAŁGORZATA MARIA GAWAŁKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-29
2002-10-17
MARCIN NAWERSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-17
2014-04-04
2001-11-29
2002-10-17
SUCHA, 2, WROCŁAW, 50-086, WROCŁAW, POLSKA
2002-10-17
2014-04-04
OBJAZDOWA, 17, ŁÓDŹ, 94-025, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie