KRS 0000125434
NIP8842262070
REGON89102314600000
NazwaSTARE OGRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTARE OGRODY
Data rejestracji 08 sie 2002 (22 lata temu) 08 sie 2002
Data usunięcia 25 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TYLNA, 14, WROCŁAW, 51-313, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 341000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0112 UPRAWA WARZYW, SPECJALNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH I PRODUKTÓW SZKÓŁKARSKICH #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #2415 PRODUKCJA NAWOZÓW SZTUCZNYCH I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #5121 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5122 HANDEL KRAJOWY I ZAGRANICZNY, HURTOWY I DETALICZNY, ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI, SPOŻYWCZYMI, ROLNYMI #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #744 REKLAMA #7482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2212Z WYDAWANIE GAZETSŁAWOMIR ZAWROCKI
Wspólnik
2002-08-08
2007-02-14
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF ZDZISŁAW KLIMAS
Wspólnik
2003-12-17
2010-03-09
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW TOMASZ JANOW
Wspólnik
2003-12-17
2010-03-09
124 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62000,00 [SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE] ZŁOTYCH.
Wspólnik
2003-12-17
2011-02-09
324 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 162.000(STO SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH
69144358700000
Wspólnik
2003-12-17
2010-03-09
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000,00 ZŁ
01041208300000
Wspólnik
2011-02-09
2014-04-25
322 (TRZYSTA DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 161.000(STO SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
69144358700000
JOANNA MARIA LISATOWICZ
Likwidator
2011-02-09
2014-04-25
JERZY JANUSZ POCIASK
Likwidator
2011-02-09
2014-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
SŁAWOMIR ZAWROCKI
PREZES ZARZĄDU
2002-08-08
2003-12-17
MAŁGORZATA ZAWROCKA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-17
2005-09-23
JOANNA MARIA LISATOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-09-23
2011-02-09
2002-08-08
2003-12-17
"HOL-AND POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-17
2011-02-09
OGRODY POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-08
2003-12-17
PIONIERSKA, 14, WROCŁAW, 53-213, WROCŁAW, POLSKA
2003-12-17
2006-04-07
PASTERSKA, 26, POZNAŃ, 61-625, POZNAŃ, POLSKA
2006-04-07
2007-09-10
GRANICZNA, 115, WROCŁAW, 54-530, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie