KRS 0000330930
NIP8961484983
REGON02099066500000
NazwaOVERLORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaOVERLORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 cze 2009 (15 lat temu) 09 cze 2009
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AKACJOWA, 55R, KIEŁCZÓW, 55-093, KIEŁCZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8961484983
data rejestracji 24 cze 2009
status Czynny
27102052260000650206491072
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
84102052260000650206499067
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
89102052260000630206499075
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
37864211262012112853170001
BN Centrala
ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2320Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOJOANNA MARIA LISATOWICZ
Beneficjent
JOANNA MARIA LISATOWICZ
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
MICHAŁ EDWARD LISATOWICZ
Prokurent
2019-06-07
2023-01-17
PROKURA SAMODZIELNA
JOANNA MARIA LISATOWICZ
Prokurent
2011-04-01
2012-08-10
SAMOISTNA
JOANNA LISATOWICZ
Wspólnik
2009-06-09
2023-01-17
FERTIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2009-06-09
2010-06-15
JOANNA MARIA LISATOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
FERTIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Członek Organu Reprezentacji
2009-06-09
2010-06-15
Członek Organu Reprezentacji
2010-06-15
2023-01-17
02103602000000
2009-06-09
2011-04-01
FERTIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-04-01
2021-10-28
OGRODY POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie