KRS 0000124816
NIP7792043619
REGON63953135200000
NazwaPENTOR RESEARCH INTERNATIONAL POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPENTOR RESEARCH INTERNATIONAL POZNAŃ
Data rejestracji 09 sie 2002 (22 lata temu) 09 sie 2002
Data usunięcia 25 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres REYMONTA, 15, POZNAŃ, 60-791, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email TNSPOLSKA.POZNAN@TNSGLOBAL.COM
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁARAFAŁ JANOWICZ
Wspólnik
2002-08-09
2013-07-12
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ.
Wspólnik
2002-08-09
2013-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
01100352400000
JERZY GŁUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2012-01-31
EUGENIUSZ ŚMIŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2011-02-17
PIOTR TADEUSZ KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2013-07-12
MARLENA BERNADETA HUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-02-17
2013-11-25
ANDRZEJ FUDAŁA
Członek Organu Nadzoru
2012-01-31
2013-11-25
RENATA ZOFIA KAPKO
Członek Organu Nadzoru
2013-07-12
2013-11-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO
RAFAŁ JANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-08-09
2013-04-02
RENATA ZOFIA KAPKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-02
2013-07-12
PIOTR TADEUSZ KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-12
2013-11-25
2002-08-09
2006-08-07
"PENTOR-POZNAŃ" INSTYTUT BADANIA OPINII I RYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie