KRS 0000070293
NIP9511773009
REGON01275221600000
Nazwa"TAYLOR NELSON SOFRES POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAYLOR NELSON SOFRES POLAND
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 05 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WSPÓLNA, 56, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMTNS GROUP HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2002-01-08
2018-11-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-11-17
2019-02-05
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
01100352400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
NORBERT JANUSZ WANDAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-07
2004-04-13
MARIOLA FRANCISZKA BRUMER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-07
2004-04-13
JOLANTA DANUTA WITCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-13
2007-07-20
ROBERT ZARANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-13
2012-03-02
PIOTR TADEUSZ KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-03-02
2018-04-13
RAFAŁ WITOLD GRODZICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-13
2019-02-05
JACEK KRZYSZTOF FRANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2002-06-20
DAVID WILLIAM PARRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2007-04-11
MARTIN VERMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2002-11-07
2002-01-08
2004-09-10
DERENIOWA, 11, WARSZAWA, 02-776, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie