KRS 0000121849
NIP6170001651
REGON25041660000000
Nazwa"FAMOT - PLESZEW" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFAMOT - PLESZEW
Data rejestracji 30 lip 2002 (22 lata temu) 30 lip 2002
Data usunięcia 18 mar 2010 18 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres FABRYCZNA, 7, PLESZEW, 63-300, PLESZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14537849,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 14537849,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji14537849
Dane podatkowe
NIP 6170001651
data rejestracji 01 sty 2003
status Czynny
09114011240000250150001001
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
14114011240000250150001008
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
18188000090000001102427000
41114011240000250150001007
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
79114011240000250150001002
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
80109011310000000013028621
SANPL 1 Oddział w Jarocinie
ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA
88188000090000001102427001
94109011310000000013046023
SANPL 1 Oddział w Jarocinie
ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2942A PRODUKCJA NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU #2942B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI DO OBRÓBKI METALU #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7221Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7222Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJIZABELA MARIA SPIŻAK
Beneficjent
MARIUSZ DERBICH
Beneficjent
ZBIGNIEW SIKORA
zgłaszający - prokurent
IZABELA MARIA SPIŻAK
zgłaszający - członek zarządu
MARIA REGUS
Prokurent
2002-07-30
2008-01-25
PROKURA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW SIKORA
Prokurent
2002-07-30
2010-03-18
PROKURA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RUDIGER KAPITZA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2010-03-18
ANDREAS SCHMIDT
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2010-03-18
KRYSTIAN GUZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2003-05-08
DIETER FRANKE
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2010-03-18
PRZEMYSŁAW JAN GOZDOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2003-05-08
ALEKSANDER STANISŁAW ZIELONKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2010-03-18
DARIUSZ ŻUK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-08
2010-03-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW ANDRZEJ NADSTAWSKI
PREZES
2002-07-30
2010-03-18
PRZEMYSŁAW JAN GRABIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-30
2009-03-11
JAROSŁAW PASZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-20
2009-03-11
ZBIGNIEW FRANCISZEK CIESIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-17
2010-03-18
2002-07-30
2010-03-18
SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-30
2010-03-18
"FAMOT - PLESZEW" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-30
2010-03-18
FABRYCZNA, 7, PLESZEW, 63-300, PLESZEW, POLSKA
2005-06-27
2010-03-18
2942A - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2005-06-27
2010-03-18
2942B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU
2005-06-27
2010-03-18
7310G - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH
2007-05-21
2010-03-18
7221Z - DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
2007-05-21
2010-03-18
7222Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA
2007-05-21
2010-03-18
7413Z - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie