KRS 0000247115
NIP7542832551
REGON16004580800000
NazwaBSS INDUSTRIESERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBSS INDUSTRIESERVICE
Data rejestracji 19 gru 2005 (19 lat temu) 19 gru 2005
Data usunięcia 07 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBOSZYCKA, 36, OPOLE, 45-215, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#518 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #292 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA #293 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #294 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #295 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3110 PRODUKCJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #316 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #3330 PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIPETER SPITZER
Wspólnik
2005-12-19
2008-07-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00ZŁ
1954-09-14
ANDREAS SCHMIDT
Wspólnik
2005-12-19
2008-07-07
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00ZŁ
FRANZ BUKARZ
Wspólnik
2005-12-19
2008-07-07
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00ZŁ
ANDREAS SCHMIDT
Likwidator
2007-08-28
2008-07-07
FRANZ BUKARZ
Likwidator
2007-08-28
2008-07-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
FRANZ BUKARZ
PREZES ZARZĄDU
2005-12-19
2007-08-28
PETER SPITZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-19
2007-08-28
1954-09-14
ANDREAS SCHMIDT
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-12-19
2007-08-28
2005-12-19
2007-08-28
BSS INDUSTRIESERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie