KRS 0000120346
NIP9491819517
REGON15206552700000
Nazwa"ABAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaABAK
Data rejestracji 01 lip 2002 (22 lata temu) 01 lip 2002
Data usunięcia 24 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOPALNIANA, 10A, CZĘSTOCHOWA, 42-271, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1980000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #1585Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #366 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7440Z REKLAMA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.ANNA BORAL
Prokurent
2004-10-11
2007-12-10
SAMOISTNA BEZ OGRANICZEŃ
KRZYSZTOF RUBAK
Prokurent
2004-10-11
2007-12-10
SAMOISTNA BEZ OGRANICZEŃ
ANDRZEJ BORAL
Wspólnik
2002-07-01
2007-12-10
1320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.320.000,00 ZŁ
ANNA DANUTA BORAL
Wspólnik
2002-07-01
2004-04-22
510 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY, CO STANOWI ŁĄCZNIE 510.000 ZŁ (PIĘĆSET DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRYSTYNA RUBAK
Wspólnik
2002-07-01
2007-12-10
660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 660.000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-12-10
2008-07-24
1980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.980.000,00 ZŁ
69167470800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
ANNA DANUTA BORAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-01
2004-10-11
KRZYSZTOF RUBAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-01
2004-10-11
JACEK REKSA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-10
2008-07-24
ANDRZEJ BORAL
PREZES ZARZĄDU
2002-07-01
2008-07-24
2002-07-01
2004-04-22
KRAKOWSKA, 80, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie