KRS 0000118198
NIP7551809043
REGON53231710400000
Nazwa"AGRO-PROFI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRO-PROFI
Data rejestracji 14 cze 2002 (22 lata temu) 14 cze 2002
Data usunięcia 27 mar 2018 27 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 17, LIGOTA KRAPKOWICKA, 47-300, KRAPKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHBERNARD MARKS
Wspólnik
2002-06-14
2018-03-27
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ
LUDWIK KOWNACKI
Wspólnik
2002-06-14
2006-12-04
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ.
ALBERT KULAS
Wspólnik
2002-06-14
2006-12-04
15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ.
ZBIGNIEW KOSTERKIEWICZ
Wspólnik
2002-06-14
2006-12-04
15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ.
MONIKA PŁAWSKA
Wspólnik
2002-06-14
2006-12-04
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ.
KLAUDIUSZ MATEJKA
Wspólnik
2002-06-14
2006-12-04
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ.
ERYK SCHOLZ
Wspólnik
2002-06-14
2006-12-04
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ.
Wspólnik
2006-12-04
2014-09-16
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ.
53101353700000
ADRIAN MARKS
Wspólnik
2006-12-04
2014-09-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ADRIAN KRAUSE
Wspólnik
2006-12-04
2014-09-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
BERNARD MARKS
Likwidator
2016-06-13
2018-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BERNARD MARKS
PREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2016-06-13
LUDWIK KOWNACKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2006-12-04
ALBERT KULAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2006-12-04
ZBIGNIEW KOSTERKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2006-12-04
MONIKA PŁAWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2006-12-04
KLAUDIUSZ MATEJKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2006-12-04
ERYK SCHOLZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2006-12-04
2002-06-14
2016-06-13
"AGRO-PROFI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie